搜尋結果
張善政
- 時任總統馬英九幾天後准辭,並任命時任行政院副院長張善政擔任新任行政院長。
tw.news.yahoo.com/新內閣將就任!內閣怎麼產生?行政院長如何任命?國防部長僅上任6日史上最短-021910012.html
其他人也問了
行政院長是誰?
台灣省行政長官公署是什麼時候成立的?
臺北市市長是誰?
現代官僚制的特點是什麼?
行政院院長職位起始於國民政府時代,首任院長是譚延闓,行憲後首任院長是翁文灝,政府遷臺後首位院長為陳誠。依《中華民國憲法增修條文》第3條第1項規定,行政院院長由總統直接任命,不須經立法院同意 [1]。
行政院長即所謂“行政院院長”,亦稱“閣揆”;是中國民國時期“行政院”的首長,也是台灣當局(所謂的“中華民國政府”)各行政部門的最高領導者,負責領導“行政院”下各部門機構。
以下內容之著作權均屬行政院或原著作權人所有,除有合理使用情形外,應取得著作權人之同意或授權後,方得利用。. 註:本頁表格欄位排序為先由上而下,再由左至右。. 行憲後(民國37年起). 姓名. 任職期間(到、卸職日). 姓名. 任職期間(到、卸職日 ...
概述. 在 北洋政府 时期,中華民國內閣最高首長為 國務總理 或國務卿。 1928年10月3日, 國民政府 通過《中華民國國民政府組織法》,並且以「行政院院長」取代原本「國務總理」的職位。 國民政府依法設行政院,以做為全國最高行政機關。 10月8日,時任國民政府主席蔣中正乃命譚延闓成為第一任行政院院長,掌理院務。 10月25日行政院成立,正式辦公。 《中華民國憲法》在1946年起草時,依據 中國民主社會黨 籍知名學者 张君劢 等人的原意,設計偏向 內閣制,行政院院長由 總統 提名,經 立法院 同意任命之。 [2] 根據當時的憲法規定,總統令必須由行政院院長同意副署才有效,近似 內閣總理 的概念。
任次姓名任期(到任時間)任期(卸任時間)1翁文灝 (1889–1971)1948年5月29日1948年12月23日2孫科 (1891–1973) (二次)1948年12月23日1949年3月24日3何應欽 (1890–1987)1949年3月24日1949年6月13日4阎锡山 (1883–1960)1949年6月13日1950年3月15日江宜樺 先生. 學 歷. 民國72年 國立臺灣大學政治學系學士. 民國76年 國立臺灣大學政治學碩士. 民國82年 美國耶魯大學政治學博士. 經 歷. 民國82年-84年 中央研究院中山人文社會科學研究所助理研究員. 民國84年-88年 國立臺灣大學政治學系副教授. 民國88年 國立臺灣大學政治學系教授. 民國89年 英國劍橋大學達爾文學院訪問學人. 民國90年 美國哥倫比亞大學東亞所客座教授. 民國92年-94年 國立臺灣大學社會科學院副院長. 民國93年 教育部顧問室顧問. 民國95年-97年 國立臺灣大學副教務長. 民國97年-98年9月 行政院研究發展考核委員會主任委員. 民國98年9月- 101年2月5日 內政部部長. 民國101年2月6日 - 102年2月18日 行政院副院長.
閻志惠,山西省五台縣人,是民國時期前“行政院長”閻錫山之五公子,生於1927年9月13日(陰曆八月初八)自幼聰穎過人,英俊瀟灑,愛見義勇為,1948年考入陸軍官校,在...
經 歷. 民國64年 - 73年 臺北銀行與農民銀行外匯、授信、法務等管理職. 民國74年 - 77年 農民銀行授信審查會執行秘書. 民國77年 - 78年 農民銀行企劃部經理. 民國78年 財政部法規會執行秘書. 民國78年 - 83年 財政部金融局副局長. 民國83年 - 84年 財政部保險司司長. 民國84年 - 87年 財政部金融局局長. 民國87年 - 91年 財政部次長. 民國91年 - 93年 臺灣證券交易所董事長. 民國93年 - 96年 合作金庫銀行董事長. 民國96年 - 97年 凱基證券股份有限公司董事長. 民國97年 永豐金控董事長. 民國97年 - 99年5月16日 行政院金融監督管理委員會主任委員. 民國99年5月17日 - 101年2月6日 行政院副院長.